首页
注册 | 登录

用简便方法算65×48+52×65===

用简便方法 算 65×48+52×65 = = =
分类:数学 2017-09-22 共 2 个回复
最佳回复
=65x(48+52)=65x100=6500


2020 及时作业本 webmaster#jeepfushi.net
10 q. 0.009 s.
湘ICP备19005923号